Hanes ariannol THE BRIGHTON EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 306963
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £4.07k £4.62k £4.68k £4.79k £4.90k
Cyfanswm gwariant £2.55k £2.71k £3.07k £3.18k £2.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A