Hanes ariannol RISING SUN ARTS CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1062630
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.37k | £83.27k | £94.46k | £47.69k | £49.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.15k | £101.61k | £96.14k | £50.72k | £50.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.55k | N/A | £14.50k | £4.10k | £36.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.