Hanes ariannol THE QUICKEN TRUST
Rhif yr elusen: 1102474
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £801.46k | £704.20k | £616.60k | £531.14k | £401.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £778.45k | £711.00k | £598.41k | £545.57k | £404.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £724.69k | £619.18k | £609.74k | £531.12k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £76.68k | £84.91k | £5.26k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £82 | £112 | £52 | £18 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.55k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £25.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £777.82k | £705.54k | £595.07k | £541.11k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £631 | £5.45k | £3.34k | £4.46k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.39k | £8.91k | £7.77k | £6.33k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £551.78k | £524.24k | £500.47k | £416.95k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.