Hanes ariannol STRANGE CARGO ARTS COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 1068396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £231.59k £179.70k £155.72k £135.06k £190.33k
Cyfanswm gwariant £249.57k £115.30k £131.47k £163.60k £169.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £142.57k £83.23k £132.11k £110.97k £47.26k