Hanes ariannol JOHN MCCANN MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 309074
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £211 £215 £218 £225 £232
Cyfanswm gwariant £150 £80 £100 £100 £200
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A