Hanes ariannol TONG VILLAGE INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1088147
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.64k £18.08k £10.80k £2.56k £5.52k
Cyfanswm gwariant £2.32k £2.15k £2.86k £8.72k £7.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.34k £10.10k N/A N/A