Hanes ariannol OLD KING'S CLUB BENEVOLENT FUND ICW KING'S COLLEGE SCHOOL

Rhif yr elusen: 310025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.42k £5.12k £5.74k £5.49k £6.53k
Cyfanswm gwariant £2.54k £2.33k £3.05k £19.99k £2.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A