ymddiriedolwyr BIDDULPH MOOR VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1080267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY DYCHE CHAIR | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Michael Broom | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||
JULIE JONES | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
ROBERT ANDREW SIMS treasurer | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
JENNIFER ANN DULSON VICE CHAIR | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|
||||
LINDA MARGARET ROGERS SECRETARY | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
NIGEL WILLIAM LEWIS | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
SANDRA RUTH WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JACKIE NEVILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM EARDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.