Ymddiriedolwyr Chester City Baths Limited

Rhif yr elusen: 1062238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Brian McCann Cadeirydd 05 May 2019
Dim ar gofnod
Claire Carey Gloyne-Phillips Ymddiriedolwr 25 February 2025
Dim ar gofnod
Steven John Clarkson Ymddiriedolwr 21 January 2025
Dim ar gofnod
Natalie Ann Paddock Ymddiriedolwr 21 January 2025
Dim ar gofnod
Dr Jane Wendy Nunn Ymddiriedolwr 21 January 2025
Dim ar gofnod
David Gary Reid Ymddiriedolwr 01 March 2024
Dim ar gofnod
MARTIN SIMON KAY Ymddiriedolwr 24 January 2013
Dim ar gofnod