Hanes ariannol DOMESTIC ABUSE SERVICES

Rhif yr elusen: 1063140
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 30/06/2009
Cyfanswm Incwm Gros £263.13k £295.02k £287.31k £336.92k £399.10k
Cyfanswm gwariant £253.62k £260.41k £300.94k £302.47k £353.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A