Hanes ariannol CUMBRIA YOUTH ORCHESTRA SOCIETY

Rhif yr elusen: 1061956
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012
Cyfanswm Incwm Gros £21.56k £17.17k £1.21k £573 £501
Cyfanswm gwariant £16.03k £13.06k £55 £2.00k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A