Ymddiriedolwyr LONG WHATTON COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1067789

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienne Matravers | Cadeirydd |
|
|
|||||
Keith Nicholls | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Valerie Chadwin | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Sonya Buzzard | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Karen Neil | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Alison Freestone | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Penny de kock | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Benjamin Kenneth Taylor | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Mike Hampton | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Silke Walker | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Richard EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFERY SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUE BIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.