Hanes ariannol THE SPENNYMOOR YOUTH THEATRE GROUP

Rhif yr elusen: 1061919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.82k £2.31k £15.02k £24.78k £24.84k
Cyfanswm gwariant £12.70k £3.40k £11.89k £27.50k £20.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £2.20k