Hanes ariannol ALCOHOL PROBLEMS ADVISORY SERVICE

Rhif yr elusen: 1070109
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £420.33k £452.36k £493.00k £836.15k £879.97k
Cyfanswm gwariant £415.33k £402.28k £483.04k £691.19k £726.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £812.68k £112.46k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £23.48k £77.42k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 £575.85k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 £3.99k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £110.25k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 £690.08k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £36.46k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0