Hanes ariannol BALBY CARR SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1061501
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2009 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013
Cyfanswm Incwm Gros £45.71k £46.93k £21.24k £14.56k £11.74k
Cyfanswm gwariant £47.02k £46.72k £23.17k £13.21k £12.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A