Hanes ariannol SIR JOHN FORTESCUE ALAND'S EDUCATIONAL CHARITY

Rhif yr elusen: 310744
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £262 £279 £159 £167 £300
Cyfanswm gwariant £1.01k £0 £6 £3 £7
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A