ymddiriedolwyr BURNHAM-ON-CROUCH UNITED CHARITY
Rhif yr elusen: 310760
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RONALD PRATT | Cadeirydd | 20 September 2012 |
|
|
||||
Rev Suzanne Fryer | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|
||||
Jeremy Cousins MBE | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|
||||
Tony Young | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Ann Williams | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Ian Harris | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.