Hanes ariannol THE MULLER HOMES FOR CHILDREN

Rhif yr elusen: 311535
Elusen a dynnwyd

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2005 28/02/2006 28/02/2007 29/02/2008 28/02/2009
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A