ymddiriedolwyr THE STOKES CROFT EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 311672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLY JOANNE PUGH | Cadeirydd | 13 September 2021 |
|
|
||||
Stuart Ralph Armsby | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
CAROL ANNE MORGAN | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
PETER JAMES LACEY WILDMAN | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|||||
LOUISE CRANNESS | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
JUNE FRANCES WHITAKER | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH MAWDITT | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
WILLIAM DONALD HOLE | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
FRANCES MARY WEBSTER | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
CHARLOTTE BRYANT - SMITH | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
DAVID LANGLEY | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.