Hanes ariannol THE MARK AND MARY COHEN CHARITY

Rhif yr elusen: 326235
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009 05/04/2010 05/04/2011
Cyfanswm Incwm Gros £1.00k £1.00k £10.00k £3.39k £0
Cyfanswm gwariant £3.10k £653 £10.22k £2.83k £408
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A