Hanes ariannol THE ACTS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 326353
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £15.00k £10.95k £9.91k £9.39k £9.41k
Cyfanswm gwariant £27.08k £21.16k £23.58k £25.11k £66.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A