Hanes ariannol THE LIMOUSE FOUNDATION TO DEFEND ART FREE FROM ALL IDEOLOGY

Rhif yr elusen: 326884
Elusen a dynnwyd

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A