Hanes ariannol MRS L C PHILLIPS CHARITABLE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 326897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.23k £2.50k £3.43k £3.18k £3.33k
Cyfanswm gwariant £3.11k £3.11k £3.37k £2.23k £2.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A