Hanes ariannol UNISON EASTERN REGION THIRD WORLD DEVELOPMENT FUND

Rhif yr elusen: 327680
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £3.54k £3.27k £3.91k £1.69k £2.17k
Cyfanswm gwariant £12.00k £0 £5.00k £9.00k £3.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A