Hanes ariannol NATIONAL CAMPAIGN FOR COURTESY

Rhif yr elusen: 328296
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £7.12k £8.17k £10.98k £1.53k £1.37k
Cyfanswm gwariant £7.54k £3.05k £8.25k £2.08k £1.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A N/A