Hanes ariannol LAY WITNESS MOVEMENT

Rhif yr elusen: 328365
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2009 30/11/2010 30/11/2011 30/11/2012 30/11/2013
Cyfanswm Incwm Gros £15.49k £12.74k £13.31k £11.92k £8.77k
Cyfanswm gwariant £15.53k £18.02k £16.08k £14.97k £12.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A