Hanes ariannol THE MALCOLM SARGENT CONCERT HALL TRUST

Rhif yr elusen: 1061945
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £71 £59 £1.55k £62 £27
Cyfanswm gwariant £1.30k £2.20k £3.20k £750 £1.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A