Hanes ariannol PARK MEAD PRIMARY SCHOOL PARENT, TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1061878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (89 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £25.56k £16.60k £10.61k £28.87k £35.20k
Cyfanswm gwariant £23.40k £13.11k £18.04k £18.16k £15.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A