Hanes ariannol HOSTELS FOR THE HOMELESS

Rhif yr elusen: 1061767
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £60.83k £19.12k £2.45k £2.26k £3.22k
Cyfanswm gwariant £60.81k £18.09k £392 £2.29k £406
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A