Hanes ariannol THE ROMANIAN YOUTH SUPPORT TRUST

Rhif yr elusen: 1062721
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £12.63k £13.64k £30.40k £13.29k £13.71k
Cyfanswm gwariant £4.56k £5.65k £15.23k £5.70k £9.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A