Hanes ariannol EASTFIELD ESTATES COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1094530
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £7.10k £6.02k £15.11k £7.73k £13.00k
Cyfanswm gwariant £7.45k £9.33k £11.82k £9.18k £6.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A £0