Hanes ariannol CASTLE HEDINGHAM VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1069346
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £9.13k £9.19k £10.32k £11.06k £8.30k
Cyfanswm gwariant £9.35k £6.77k £9.88k £9.11k £9.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A