Hanes ariannol HOLMWOOD HOUSE EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 1062027
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2004 31/08/2005 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008
Cyfanswm Incwm Gros £1 £1 £3 £5 £6
Cyfanswm gwariant £0 £45 £15 £30 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A