Dogfen lywodraethu WHITE PARISH AND LANDFORD LINK SCHEME
Rhif yr elusen: 1064297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 MARCH 1997 AS AMENDED 8 MAY 1997 AND 21 JUNE 1997 CONSTITUTION AS AMENDED ON 08/01/2015 as amended on 11 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A PROMPT AND CARING SERVICE TO RELIEVE POOR, SICK, ELDERLY OR DISABLED PERSONS IN THE VILLAGES OF WHITEPARISH, LANDFORD AND ANY ADJOINING VILLAGES BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF SERVICES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WHITEPARISH, LANDFORD AND ANY ADJOINING VILLAGES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.