ymddiriedolwyr BASLOW SENIOR CITIZEN'S CLUB
Rhif yr elusen: 1063064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS JUNE POWELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Bridget Skinner | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
SHEILA JANE BUCKHAM | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
ANNE DAWSON | Ymddiriedolwr | 13 August 2013 |
|
|
||||
TRICIA PENNY | Ymddiriedolwr | 03 September 2012 |
|
|
||||
Julia Warne | Ymddiriedolwr | 03 September 2012 |
|
|||||
KEITH MILLINGTON | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|
||||
MAGGIE KIRK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS KATH SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.