Hanes ariannol THE FRIENDS OF NEWBY AND SCALBY PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1062531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.37k £1.98k £1.63k £1.95k £7.76k
Cyfanswm gwariant £5.84k £1.21k £906 £839 £4.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A