Hanes ariannol T.R.A.C.K.S. (TRAINING RESOURCES AND CARE FOR KIDS)

Rhif yr elusen: 1063913
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016
Cyfanswm Incwm Gros £5.52k £6.71k £170 £120 £120
Cyfanswm gwariant £5.60k £6.70k £80 £150 £220
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A