Hanes ariannol EQUIPPERS CHURCH NETWORK LIMITED

Rhif yr elusen: 1063902
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2006 30/09/2007 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £322.72k £435.14k £659.95k £351.15k £58.95k
Cyfanswm gwariant £342.90k £428.79k £632.45k £337.29k £67.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £583.66k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £70.51k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £48 N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £5.74k N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £600.39k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £28.75k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A N/A