Hanes ariannol RHODES AVENUE PRIMARY SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1062916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (200 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £49.80k £17.70k £88.97k £40.39k £47.01k
Cyfanswm gwariant £49.19k £39.42k £13.54k £91.50k £46.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A