Hanes ariannol LIVING WATERS WORSHIP AND MINISTRY CENTRE

Rhif yr elusen: 1066571
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £35.49k £34.22k £29.06k £26.47k £26.50k
Cyfanswm gwariant £36.24k £33.48k £32.41k £36.85k £26.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 £0