Hanes ariannol AMESBURY - BOSCOMBE DOWN LINK SCHEME

Rhif yr elusen: 1064561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.08k £8.98k £12.75k £13.10k £19.01k
Cyfanswm gwariant £41.78k £10.46k £11.99k £12.76k £16.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A