Hanes ariannol ORMESBY ST MICHAEL VILLAGE HALL TRUST

Rhif yr elusen: 1065540
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020
Cyfanswm Incwm Gros £13.36k £15.80k £13.57k £14.77k £16.10k
Cyfanswm gwariant £12.80k £20.30k £12.12k £12.21k £13.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A