Hanes ariannol THE EAR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1068077
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £870.31k | £1.23m | £1.03m | £908.16k | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £803.88k | £823.14k | £933.05k | £1.02m | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £180.80k | £533.29k | £244.56k | £96.28k | £84.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.77k | £70.64k | £63.29k | £55.34k | £65.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £626.74k | £627.97k | £724.67k | £756.54k | £983.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £694.56k | £708.88k | £819.52k | £935.17k | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £82.65k | £69.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.60k | £37.41k | £38.08k | £43.17k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.