Hanes ariannol SUTTON-UNDER-WHITESTONCLIFFE VILLAGE INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1068375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.43k £6.14k £7.76k £13.87k £9.49k
Cyfanswm gwariant £3.75k £5.47k £10.22k £32.18k £11.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £950 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.00k N/A