Ymddiriedolwyr PRESTWICH, RADCLIFFE & WHITEFIELD SCOUT DISTRICT

Rhif yr elusen: 1064794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER JOHN NORTH Cadeirydd 14 September 2017
Giant's Seat Scout Campsite
Derbyniwyd: Ar amser
Luke Guerin Ymddiriedolwr 03 December 2024
Dim ar gofnod
Jo Riu Ymddiriedolwr 07 November 2024
Dim ar gofnod
Michael Haughton Ymddiriedolwr 05 February 2023
Dim ar gofnod
GILLIAN CARLINE Ymddiriedolwr 26 September 2022
Dim ar gofnod
Stacey White Ymddiriedolwr 26 September 2022
Giant's Seat Scout Campsite
Derbyniwyd: Ar amser
Rob Staton Ymddiriedolwr 03 March 2017
Dim ar gofnod
KEITH BROMELOW Ymddiriedolwr 03 June 2014
Giant's Seat Scout Campsite
Derbyniwyd: Ar amser