Hanes ariannol RICHARD RADCLIFFE TRUST

Rhif yr elusen: 1068930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £62.62k £46.68k £60.66k £45.43k £57.10k
Cyfanswm gwariant £113.49k £91.40k £49.50k £96.99k £78.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A