Hanes ariannol THE AK CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1065046
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2005 30/06/2006 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009
Cyfanswm Incwm Gros £305 £273 £216 £234 £104
Cyfanswm gwariant £0 £235 £329 £235 £282
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A