Hanes ariannol KEY COUNSELLING SERVICES LTD

Rhif yr elusen: 1069652
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2008 31/07/2009 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012
Cyfanswm Incwm Gros £2.21k £2.87k £2.02k £2.50k £3.28k
Cyfanswm gwariant £2.70k £2.85k £2.40k £2.71k £3.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A