Hanes ariannol THE RESCUERS WILDLIFE SANCTUARY

Rhif yr elusen: 1066161
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £26.48k £38.16k £29.93k £24.09k £21.38k
Cyfanswm gwariant £25.67k £26.09k £31.55k £29.93k £22.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A