Hanes ariannol WESTERN KURDISTAN ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1066236
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £670 £5.20k £1.20k £2.95k £197
Cyfanswm gwariant £1.41k £3.76k £2.82k £1.06k £2.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A